序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡延波 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 张秀芝 | 6% | 3.0万人民币 |
3 | 于臣 | 6% | 3.0万人民币 |
4 | 赵法国 | 6% | 3.0万人民币 |
5 | 范玉清 | 5% | 2.5万人民币 |
6 | 张平 | 3% | 1.5万人民币 |
7 | 赵洪波 | 3% | 1.5万人民币 |
8 | 田立刚 | 3% | 1.5万人民币 |
9 | 周来利 | 3% | 1.5万人民币 |
10 | 柳文杰 | 3% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡延波
|
|
2 |
于臣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海伦市通肯河水业有限责任公司伦河分公司
|
孟宪长 | 2014-07-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2019-09-24
|
长期
|
2 | 2014-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
于臣王艳波 [退出]
|
于臣胡延波 [新增]
|
3 | 2014-08-27 | 许可经营项目变更变更 |
饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]制造(全国工业产品生产许可证有效期至2015年4月18日止)*。
|
许可文件类型代码表为空;
|
4 | 2014-08-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王艳波
|
胡延波
|
5 | 2014-08-27 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
*
|
饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]制造
|