序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金青青 | 40% | 20万(元) |
2 | 陈成忠 | 60% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金青青
|
监事 |
2 |
陈成忠
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-19 | 经营范围变更 |
年产:氧气2100吨(非医用氧气)(具体详见温州市危险化学品生产、储存批准证书) 钢质无缝气瓶检验(具体详见特种设备检验检测机构核准证)
|
年产:氧气2100吨(非医用氧气)(具体详见温州市危险化学品生产、储存批准证书) 钢质无缝气瓶检验(具体详见特种设备检验检测机构核准证);氧气气瓶充装(凭气瓶充装许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-09-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330326000024904 组织机构代码证:726594549
|
统一社会信用代码:91330326726594549X
|
3 | 2011-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 李苗苗; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 叶华华; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 陈赛赛; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 黄兆勤; 出资额: 15; 百分比: 30%姓名: 卢宛平; 出资额: 15; 百分比: 30%
|
姓名: 金青青; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 陈成忠; 出资额: 30; 百分比: 60%
|
4 | 2011-08-02 | 其他变更 |
姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄兆勤; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 金青青; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
5 | 2011-05-23 | 其他变更 |
姓名: 黄兆勤; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 卢宛平; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 卢宛平; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 女性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈成忠; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄兆勤; 证件名称: ; 证件号码: 330326************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2011-05-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 平阳县钱仓镇梅浦桥边; 邮政编码: 325401; 电话: 13606779354;住所所在行政区划:钱仓镇
|
住所: 平阳县鳌江镇钱仓办事处梅浦桥边; 邮政编码: 325401; 电话: 13606779354;住所所在行政区划:钱仓镇
|
7 | 2011-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
卢宛平
|
陈成忠
|
8 | 2011-05-23 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
平阳县鑫特气体有限公司
|
平阳县东兴气体有限公司
|
9 | 2011-05-23 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 乙炔[溶于介质的]、氮[压缩的]、氩[压缩的]、二氧化碳[压缩的]批****(危险化学品经营许可证有效期限至2011年10月7日止);年产:氧气2100吨(具体详见浙江省危险化学品生产、储存批准证书)
|
许可经营项目: 年产:氧气2100吨(非医用氧气)(具体详见温州市危险化学品生产、储存批准证书)
|
10 | 2010-01-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2001-1-19 至 2010-1-18
|
营业期限: 2001-1-19 至 2030-1-18
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |