序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周薇 | 40% | 232万(元) |
2 | 蒋宇威 | 60% | 348万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周薇
|
监事 |
2 |
蒋宇威
|
总经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋宇威*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 沈素芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 蒋宇威*; 姓名: 周薇; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋宇威*; 姓名: 蒋宇威*; 姓名:蒋宇威*;姓名: 沈素芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 蒋宇威*; 姓名: 蒋宇威*; 姓名:蒋宇威*;姓名: 周薇; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-20 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2020-12-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周祖根;原联络员固定电话:******** ***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周祖根;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蒋宇威*;现财务负责人姓名:蒋宇威*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
周祖根
|
蒋宇威
|
6 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周祖根; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 周祖根; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 熊平华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蒋宇威*; 姓名: 蒋宇威*;姓名: 沈素芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
7 | 2020-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 熊平华; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 周祖根; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 蒋宇威*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 沈素芳; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000160391 组织机构代码证:725875090
|
统一社会信用代码:913301007258750904
|
9 | 2015-07-16 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ***万人民币元; 股东: 熊平华, **万; 周祖根, **万;
|
注册资本: ***万人民币元; 股东: 周祖根, ***万; 熊平华, ***万;
|
10 | 2013-12-10 | 投资人(股权)变更 |
股东:周祖祥, 40万; 周祖根, 60万;组织机构:周祖根 职务: 执行董事; 周祖根 职务: 总经理; 周祖祥 职务: 监事;
|
股东:熊平华, 20万; 周祖根, 80万; 组织机构:熊平华 职务: 监事; 周祖根 职务: 执行董事; 周祖根 职务: 总经理;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |