序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周俊宏 | 95% | 1,900万(元) |
2 | 周珈羽 | 5% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周俊宏
|
执行董事兼总经理 |
2 |
周珈羽
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周珈羽;姓名: 周卫平; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 周俊宏*; 姓名: 周珈羽; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-12-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周卫娟; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 孙立忠; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
姓名: 周珈羽;姓名: 周卫平; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-01-25 | 法定代表人变更 |
周卫娟
|
周俊宏
|
4 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周卫娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 祝平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周俊宏*; 姓名: 周珈羽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2017-01-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014/4/14 至 2034/4/14; 股东: 祝平, 100万; 周卫娟, 1900万;
|
营业期限: 2014/4/14 至 2034/4/13; 股东: 孙立忠, 100万; 周卫娟, 1900万;
|
6 | 2015-11-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330182000068970 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330182096539851L
|
7 | 2015-11-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 输送设备及配件销售。; 营业期限: 2014-4-14 至 2034-4-13;
|
一般经营项目: 输送设备及配件销售,经营进出口业务。; 营业期限: 2014-4-14 至 2034-4-14;
|
8 | 2014-06-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: ;
|
许可经营项目: 输送设备及配件生产。;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |