序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王以良 | 60% | 360万(元) |
2 | 王永胜 | 20% | 120万(元) |
3 | 贾建宣 | 20% | 120万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王以良
|
监事 |
2 |
王永胜
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
台州市驰隆车辆部件有限公司路桥分公司
|
王以良 | 2020-12-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经营范围变更 |
摩托车配件、电动车及配件制造、销售;货物及技术进出口。
|
一般项目:摩托车零配件制造;汽车零部件及配件制造;助动自行车、代步车及零配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-03-17 | 管辖单位变更 |
台州市路桥区市场监督管理局
|
路桥蓬街所
|
3 | 2021-03-17 | 住所变更 |
台州市椒江区洪家街道坦邱村
|
浙江省台州市路桥区蓬街镇东方大道****号(自主申报)
|
4 | 2020-12-08 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
5 | 2020-12-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2024-02-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2020-12-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王永胜*;姓名: 王以良; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: **%; 姓名: 贾建宣; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 王永胜*;姓名: 王以良; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 贾建宣; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-02-27 | 经营范围变更 |
摩托车配件、电动车及配件制造、销售。
|
摩托车配件、电动车及配件制造、销售;货物及技术进出口。
|
8 | 2018-07-03 | 高级管理人员备案 |
职位: 经理 姓名: 王永胜*;姓名: 王以良; 职位: 执行董事 姓名: 王以良; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 监事 姓名: 王永胜*; 职位: 执行董事 姓名: 王永胜*;姓名: 王以良; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2018-07-03 | 法定代表人变更 |
王以良
|
王永胜
|
10 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:092794468
|
统一社会信用代码:***68N
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |