序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄敏 | 8.333333% | 25万(元) |
2 | 郭天力 | 91.666667% | 275万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄敏
|
监事 |
2 |
郭天力
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郭天力*; 姓名: 庄敏; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 出资额: **万; 百分比: **.*%;
|
姓名: 郭天力*; 姓名: 庄敏; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 出资额: **万; 百分比: *.****%;
|
2 | 2020-12-28 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
3 | 2020-12-28 | 经营范围变更 |
陶瓷制品、陶瓷刀具、厨具、电池配件、电器、轴承、塑料制品、五金件、机械配件的制造、加工:陶瓷制品的研****;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
许可项目:货物进出口;进出口代理;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新材料技术研****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用陶瓷制品制造;特种陶瓷制品制造;新型陶瓷材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;非金属矿物制品制造;厨具卫具及日用杂品研****;厨具卫具及日用杂品批****;日用品批****;家居用品制造;机械电气设备制造;电池制造;特种陶瓷制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电子专用材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);电气机械设备销售;五金产品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;轴承、齿轮和传动部件制造;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2017-05-17 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2017-05-17 | 住所变更 |
宁波市海曙区集士港镇湖山村
|
浙江省宁波市海曙区集士港镇湖山村
|
6 | 2017-05-17 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 郭天力*;姓名: 庄敏; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **.*% 姓名: 郭天力*;姓名: 庄敏; 出资额: **万; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
7 | 2017-03-24 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区集士港镇丰成村; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
住所: 宁波市海曙区集士港镇湖山村; 邮政编码: ******; 电话: ***********;
|
8 | 2016-01-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330212000283014 组织机构代码证:58747604X
|
统一社会信用代码:9133021258747604X9
|
9 | 2014-06-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 陶瓷制品、电池配件的研****、生产。
|
一般经营项目: 陶瓷制品、陶瓷刀具、厨具、电池配件、电器、轴承、塑料制品、五金件、机械配件的制造、加工:陶瓷制品的研****;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
10 | 2014-04-10 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事 姓名: 郭天力*;姓名: 郭天军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 郭天力*; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 庄敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |