序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-13 | 联络员备案 |
边小梅 *** 备案手机:***
|
蒙广毓 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-13 | 负责人变更 |
靳爱英 [退出]
|
马聪恩 [新增]
|
3 | 2019-09-30 | 负责人变更 |
边小梅 [退出]
|
靳爱英 [新增]
|
4 | 2017-04-17 | 联络员备案 |
王卢 备案手机:*****
|
边小梅 备案手机:*****
|
5 | 2017-04-17 | 负责人变更 |
靳爱英 [退出]
|
边小梅 [新增]
|
6 | 2016-01-29 | 负责人变更 |
边小梅 [退出]
|
靳爱英 [新增]
|
7 | 2016-01-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王卢 备案手机:*****
|
8 | 2016-01-29 | 财务负责人 |
|
安晓娜
|
9 | 2014-08-04 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;从事国际业务;办理网上银行业务;办理基金代销业务;代理****行、兑付政府债券、金融债券;办理理财业务;办理票据贴现和票据资产转让;从事同业存款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放贷款;办理结算业务;办理票据贴现和票据资产转让;代理国债业务;从事同业存款业务;国际业务;从事银行卡业务;提供信用证服务和担保;代理收付款项(以上业务由总行授权业务品种为准);保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经中国银监会等监管部门批准的其他业务。
|