序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于金龙 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于金龙
|
|
2 |
黄红杰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 联络员备案 |
郭静静 *** 备案手机:***
|
鲍建波 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-25 | 章程备案 |
无
|
2022-05-13新章程
|
3 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨克 [退出]
|
黄红杰 [新增]
|
4 | 2021-07-27 | 法定代表人变更 |
卢合芳
|
于金龙
|
5 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-25法定代表人、股东
|
6 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢合芳 [退出]
|
于金龙 [新增]
|
7 | 2021-07-27 | 投资人(股权)变更 |
卢合芳 出资 5000万人民币; [退出]
|
于金龙 出资 5000万人民币; [新增]
|
8 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭辉艳 [退出]
|
杨克 [新增]
|
9 | 2020-06-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
缪海军 [退出]
|
卢合芳 [新增]
|