序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李兰云 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 裴文兴 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李兰云
|
|
2 |
裴文兴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
唐山市云兴食品有限公司九场食品站
|
李兰云 | 2005-12-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-08地址变更。
|
2 | 2021-11-08 | 地址变更 |
曹妃甸区唐海镇垦丰大街西段
|
唐山市曹妃甸工业区装备制造园区庙中路北侧
|
3 | 2020-04-30 | 法定代表人变更 |
佟丽娟
|
李兰云
|
4 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佟丽娟 [退出]
|
李兰云 [新增]
|
5 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 |
李兰云
|
佟丽娟
|
6 | 2019-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
裴正春 [退出]
|
佟丽娟 [新增]
|
7 | 2019-11-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-12法定代表人变更
|
8 | 2018-12-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-09变更注册资本
|
9 | 2018-12-17 | 注册资本变更 |
1100万人民币
|
500.000000万人民币( - 54.54545% )
|
10 | 2018-12-17 | 投资人(股权)变更 |
李兰云 出资 880万人民币;裴文兴 出资 220万人民币;
|
李兰云 出资 400( - 54.54545% )万人民币;裴文兴 出资 100( - 54.54545% )万人民币;
|