序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国伟 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 刘扬 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国伟
|
|
2 |
刘扬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 经营期限 |
2011年4月19日 至 2021年4月18日
|
2011年4月19日 至 2031年4月18日
|
2 | 2021-05-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-14第一章第六条、公司营业期限。
|
3 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚静 [退出]
|
李国伟 [新增]
|
4 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
李亚静
|
李国伟
|
5 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李亚静 [退出]
|
李国伟 [新增]李国伟 [新增]
|
6 | 2020-08-20 | 投资人(股权)变更 |
刘扬 出资 200万人民币;李亚静 出资 800万人民币; [退出]
|
刘扬 出资 200万人民币;李国伟 出资 800万人民币; [新增]
|
7 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建 [退出]
|
刘扬 [新增]
|
8 | 2019-05-17 | 投资人(股权)变更 |
李建 出资 200万人民币; [退出]李亚静 出资 800万人民币;
|
刘扬 出资 200万人民币; [新增]李亚静 出资 800万人民币;
|
9 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
陈芳媛
|
10 | 2016-03-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
唐浩 备案手机:*****
|