序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢台银行股份有限公司 | 51% | 5100.0万人民币 |
2 | 北京雷傲园商贸有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
3 | 崔庆源 | 10% | 1000.0万人民币 |
4 | 迁安市立信实业有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
5 | 迁安市隆宇工贸有限责任公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
6 | 张小玲 | 6% | 600.0万人民币 |
7 | 赵海芳 | 3% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文革
|
|
2 |
刘杰辉
|
|
3 |
米金娥
|
|
4 |
邢桂琴
|
|
5 |
王树立
|
|
6 |
武献哲
|
|
7 |
张海
|
|
8 |
刘旭俨
|
|
9 |
刘少华
|
|
10 |
徐海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
迁安襄隆村镇银行股份有限公司滨河支行
|
贾小健 | 2014-04-11 |
2 |
迁安襄隆村镇银行股份有限公司黄台山支行
|
李丽 | 2014-04-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;经银行业监督管理机构批准的其他业务***
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理****行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;买卖政府债券和金融债券业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-09-12 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘杰辉
|
4 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘杰辉武立江 [退出]张海陈根军 [退出]米金娥赵雪平 [退出]王树立
|
王树立王文革 [新增]刘杰辉邢桂琴 [新增]张海米金娥武献哲 [新增]
|
5 | 2017-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘旭俨
|
刘少华 [新增]刘旭俨
|
6 | 2017-05-16 | 监事备案 |
刘旭俨
|
刘少华 [新增]刘旭俨
|
7 | 2017-05-16 | 章程备案 |
无
|
2016-04-26
|
8 | 2017-05-16 | 法定代表人变更 |
赵雪平
|
王文革
|
9 | 2017-05-16 | 董事备案 |
刘杰辉武立江 [退出]张海陈根军 [退出]米金娥赵雪平 [退出]王树立
|
王树立王文革 [新增]刘杰辉邢桂琴 [新增]张海米金娥武献哲 [新增]
|
10 | 2017-05-16 | 经理备案 |
|
刘杰辉 [新增]
|