序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡晓红 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张增
|
|
2 |
蒋桂芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-19第一章第二条内容。
|
2 | 2021-11-19 | 地址变更 |
迁安市杨店子镇驿南府村
|
迁安市滨河街道驿南府村
|
3 | 2021-11-19 | 法定代表人变更 |
刘庆财
|
张增
|
4 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘庆财 [退出]
|
张增 [新增]
|
5 | 2018-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡晓红 [退出]
|
刘庆财 [新增]
|
6 | 2018-06-22 | 法定代表人变更 |
蔡晓红
|
刘庆财
|
7 | 2015-07-28 | 经营范围变更 |
黑色金属及金属矿、通用机械设备及零配件、建材、五金产品、土砂石、钢材、纺织、服装及家庭用品批****、零售;冶金专用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;货运站场经营(装卸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
黑色金属及金属矿、通用机械设备及零配件、建材、五金产品、土砂石、钢材、纺织、服装及家庭用品批****、零售;冶金专用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;普通货运;货运站场经营(装卸)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-04-21 | 住所变更 |
迁安市杨店子镇车辕寨村
|
迁安市杨店子镇驿南府村
|
9 | 2015-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐国军 [退出]
|
蒋桂芳 [新增]
|
10 | 2015-02-04 | 监事备案 |
齐国军 [退出]
|
蒋桂芳 [新增]
|