序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张贤君 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张贤君
|
|
2 |
赵福印
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹姝 [退出]
|
张贤君 [新增]
|
2 | 2014-08-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-08-22股东;法定代表人;经理
|
3 | 2014-08-25 | 投资人(股权)变更 |
曹姝; [退出]
|
张贤君; [新增]
|
4 | 2014-08-25 | 董事备案 |
曹姝 [退出]
|
张贤君 [新增]
|
5 | 2014-08-25 | 经理备案 |
曹姝 [退出]
|
张贤君 [新增]
|
6 | 2014-08-25 | 法定代表人变更 |
曹姝
|
张贤君
|
7 | 2014-08-25 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
曹姝; [退出]
|
张贤君; [新增]
|
8 | 2009-06-10 | 地址变更 |
秦皇岛市经济技术开****区西环北路12号青龙园区综合楼一层北侧
|
秦皇岛市海港区广场西路86-313号
|
9 | 2009-04-16 | 法定代表人变更 |
陈慧超
|
曹姝
|
10 | 2009-04-16 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区广场西路86-309号
|
秦皇岛市经济技术开****区西环北路12号青龙园区综合楼一层北侧
|