序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
2 | 2021-03-12 | 负责人变更 |
苏临英 [退出]
|
孙艳 [新增]
|
3 | 2019-11-06 | 负责人变更 |
王美芳 [退出]
|
苏临英 [新增]
|
4 | 2019-04-26 | 负责人变更 |
孙艳 [退出]
|
王美芳 [新增]
|
5 | 2016-08-26 | 负责人变更 |
田芳 [退出]
|
孙艳 [新增]
|
6 | 2016-08-26 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准;安装工程保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险(许可经营期限至2013年12月14日)
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准;保险代理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
7 | 2016-08-26 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张丽佳 备案手机:*****
|
8 | 2016-08-26 | 财务负责人 |
|
张婕
|