序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海波 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海波
|
|
2 |
乔平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-13 | 经营期限 |
2020年6月28日 至 2021年6月28日
|
2020年6月28日 至 2022年10月13日
|