序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任立民 | 10.0万人民币 | |
2 | 葛小花 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任立民
|
|
2 |
梁海臣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 章程备案 |
无
|
2021-10-09股东、公司类型变更
|
2 | 2021-10-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2021-10-11 | 投资人(股权)变更 |
任立民 出资 300万人民币;
|
任立民 出资 270( - 10% )万人民币;葛小花 出资 30万人民币; [新增]
|
4 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04股东变更
|
5 | 2021-01-05 | 投资人(股权)变更 |
孙贵林 出资 300万人民币; [退出]
|
任立民 出资 300万人民币; [新增]
|
6 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙贵林 [退出]
|
任立民 [新增]
|
7 | 2021-01-05 | 法定代表人变更 |
孙贵林
|
任立民
|
8 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任会民 [退出]
|
孙贵林 [新增]
|
9 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任立民 [退出]任会民 [退出]任建敏 [退出]
|
孙贵林 [新增]
|
10 | 2017-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翟保林 [退出]
|
梁海臣 [新增]
|