序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏福贵 | 50% | 1.5万人民币 |
2 | 侯喜田 | 50% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏福贵
|
|
2 |
侯喜田
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘双起 [退出]
|
侯喜田 [新增]
|
2 | 2020-07-15 | 财务负责人 |
|
|
3 | 2020-07-15 | 投资人(股权)变更 |
苏福贵 出资 1万;刘双起 出资 1万; [退出]侯喜田 出资 1万;
|
苏福贵 出资 1.5( + 50% )万人民币;侯喜田 出资 1.5( + 50% )万人民币;
|
4 | 2020-07-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
苏福贵;刘双起; [退出]侯喜田;
|
苏福贵;侯喜田;
|
5 | 2020-07-15 | 经营期限 |
2013年12月3日 至 2017年12月3日
|
2013年12月3日 至 2023年12月3日
|