序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 保定市一诺门窗制造有限公司 | 6.2963% | 1972万人民币 |
2 | 药都制药集团股份有限公司 | 5.55556% | 1740万人民币 |
3 | 保定京博橡胶股份有限公司 | 5.2759% | 1652.4128万人民币 |
4 | 保定泰华房地产开****有限公司 | 5.0447% | 1580万人民币 |
5 | 保定筑邦园林景观工程有限公司 | 3.51213% | 1100万人民币 |
6 | 保定海川胶带制造股份有限公司 | 3.51213% | 1100万人民币 |
7 | 张荣先 | 2.22621% | 697.2489万人民币 |
8 | 马斋 | 2.22503% | 696.8803万人民币 |
9 | 杨余庆 | 2.19619% | 687.8474万人民币 |
10 | 刘小娜 | 2.19293% | 686.8261万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
荀少辉
|
|
2 |
赵华伟
|
|
3 |
马斋
|
|
4 |
于亚皓
|
|
5 |
吴焕贞
|
|
6 |
田晓虎
|
|
7 |
杨晓辉
|
|
8 |
李辉
|
|
9 |
刘小娜
|
|
10 |
刘晓龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博野县农村信用联社股份有限公司杜田庄分社
|
贾孟辉 | 2013-12-23 |
2 |
博野县农村信用合作联社城关信用社
|
王吉林 | 2007-03-15 |
3 |
博野县农村信用联社股份有限公司程委信用社
|
刘亚欧 | 2007-03-15 |
4 |
博野县农村信用联社股份有限公司小店信用社
|
韩亚辉 | 2007-03-15 |
5 |
博野县农村信用联社股份有限公司第一分社
|
王坤 | 2007-03-15 |
6 |
博野县农村信用联社股份有限公司南小王信用社
|
刘永刚 | 2007-03-15 |
7 |
博野县农村信用联社股份有限公司城东信用社
|
田坤 | 2007-03-15 |
8 |
博野县农村信用联社股份有限公司冯村信用社
|
孟凡勇 | 2007-03-15 |
9 |
博野县农村信用联社股份有限公司东墟信用社
|
张磊 | 2007-03-15 |
10 |
博野县农村信用联社股份有限公司庄火头储蓄所
|
李佳贺 | 2007-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
荀少辉 [退出]刘小娜李辉吴焕贞马斋赵华伟 [退出]杨晓辉于亚皓田晓虎
|
冀红午 [新增]马斋于亚皓吴焕贞李辉田晓虎王永 [新增]杨晓辉刘小娜
|
2 | 2022-08-26 | 法定代表人变更 |
荀少辉
|
王永
|
3 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓龙李明定 [退出]
|
刘晓龙赵华伟 [新增]
|
4 | 2020-07-28 | 联络员备案 |
李辉 *** 备案手机:***
|
张玉波 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-07-28 | 财务负责人 |
李辉 ***
|
马敏 ***
|
6 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马敏 [退出]李占杰林兰壮 [退出]赵桂青 [退出]刘大林 [退出]
|
杜霄 [新增]陈辉 [新增]韩秀敏 [新增]王丽敏 [新增]李占杰
|
7 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李盼良 [退出]李明定 [退出]荀少辉郭坤鹏 [退出]褚双玲 [退出]刘福志 [退出]罗文杰 [退出]赵亮 [退出]杨冠雄 [退出]
|
荀少辉赵华伟 [新增]于亚皓 [新增]李辉 [新增]刘小娜 [新增]马斋 [新增]杨晓辉 [新增]田晓虎 [新增]吴焕贞 [新增]
|
8 | 2020-07-28 | 注册资本变更 |
27000万人民币
|
31320.000000万人民币( + 16% )
|
9 | 2019-01-21 | 注册资本变更 |
8855.41万人民币
|
27000.000000万人民币( + 204.89836% )
|
10 | 2018-07-24 | 注册资本变更 |
8515万人民币
|
8855.410000万人民币( + 3.99777% )
|