序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹红君 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 简恩来 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹红君
|
|
2 |
简恩来
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 财务负责人 |
李铁柱 ***
|
曹红君 ***
|
2 | 2021-06-29 | 法定代表人变更 |
李海斌
|
曹红君
|
3 | 2021-06-29 | 投资人(股权)变更 |
李海斌 出资 100万人民币; [退出]魏洪涛 出资 100万人民币; [退出]
|
简恩来 出资 40万人民币; [新增]曹红君 出资 160万人民币; [新增]
|
4 | 2021-06-29 | 经营期限 |
2013年3月21日 至 2023年3月20日
|
2013年3月21日 至 长期
|
5 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏洪涛 [退出]
|
简恩来 [新增]
|
6 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海斌 [退出]
|
曹红君 [新增]
|
7 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
魏洪涛 *** 备案手机:***
|
曹红君 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
简占杰 [退出]
|
李海斌 [新增]
|
9 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
简恩来 [退出]
|
魏洪涛 [新增]
|
10 | 2017-12-19 | 投资人(股权)变更 |
简占杰 出资 100万人民币; [退出]简恩来 出资 100万人民币; [退出]
|
李海斌 出资 100万人民币; [新增]魏洪涛 出资 100万人民币; [新增]
|