序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈聪明 | 5.0万人民币 | |
2 | 刘亮 | 16.66667% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈聪明
|
|
2 |
刘亮
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赤城县畜禽屠宰加工厂龙关分厂
|
李志恒 | 2003-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-28 | 章程备案 |
无
|
2019-02-25
|
2 | 2019-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘录 [退出]
|
刘亮 [新增]
|
3 | 2019-02-28 | 投资人(股权)变更 |
刘录 出资 5万人民币; [退出]刘继军 出资 5万人民币; [退出]陈聪明 出资 20万人民币;
|
陈聪明 出资 25( + 25% )万人民币;刘亮 出资 5万人民币; [新增]
|
4 | 2019-02-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘继军 [退出]
|
陈聪明 [新增]
|
5 | 2015-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
栗武太 [退出]
|
刘录 [新增]
|
6 | 2015-10-23 | 联络员备案 |
|
刘智华
|
7 | 2015-10-23 | 投资人(股权)变更 |
栗武太 出资 5万人民币; [退出]陈聪明 出资 15万人民币;刘录 出资 5万人民币;刘继军 出资 5万人民币;
|
刘录 出资 5万人民币;刘继军 出资 5万人民币;陈聪明 出资 20( + 33.33333% )万人民币;
|
8 | 2015-10-23 | 监事备案 |
栗武太 [退出]
|
刘录 [新增]
|
9 | 2015-10-23 | 财务负责人 |
|
刘智华
|
10 | 2015-10-23 | 章程备案 |
无
|
2015-10-22
|