序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝碧琳 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于红
|
|
2 |
郝碧琳
|
|
3 |
许金英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李少君 [退出]
|
于红 [新增]
|
2 | 2020-08-24 | 法定代表人变更 |
李少君
|
于红
|
3 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷铁军 [退出]
|
李少君 [新增]
|
4 | 2018-01-22 | 法定代表人变更 |
殷铁军
|
李少君
|
5 | 2018-01-22 | 经理备案 |
殷铁军 [退出]
|
李少君 [新增]
|
6 | 2017-05-26 | 经营范围变更 |
汽车零配件、工程机械配件加工、销售,金属门窗制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车零配件、工程机械配件加工、销售、金属门窗制造,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-09-12 | 财务负责人 |
郑玉霞
|
王文元
|
8 | 2016-09-12 | 经营范围变更 |
汽车零配件、工程机械配件加工、销售。(国家法律法规、国务院决定禁止经营或需经审批部门批准的许可经营项目除外)*
|
汽车零配件、工程机械配件加工、销售,金属门窗制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2016-09-12 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2016-01-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
许金英 备案手机:*****
|