序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王卉伶 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 纪天莹 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王卉伶
|
|
2 |
纪天莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘利华 [退出]
|
纪天莹 [新增]
|
2 | 2016-07-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾淑莲 [退出]
|
王卉伶 [新增]
|
3 | 2016-07-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2005年4月1日 至 2025年3月31日
|
2005年4月1日 至 长期
|
4 | 2016-07-01 | 董事备案 |
贾淑莲 [退出]
|
王卉伶 [新增]
|
5 | 2016-07-01 | 章程备案 |
无
|
2016-06-29法定代表人、股东、营业期限变更;备案章程。
|
6 | 2016-07-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王卉伶 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-01 | 法定代表人变更 |
贾淑莲
|
王卉伶
|
8 | 2016-07-01 | 监事备案 |
刘利华 [退出]
|
纪天莹 [新增]
|
9 | 2016-07-01 | 投资人(股权)变更 |
刘利华; [退出]贾淑莲; [退出]
|
王卉伶; [新增]纪天莹; [新增]
|
10 | 2016-07-01 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘利华 出资 25万;贾淑莲 出资 25万;
|
王卉伶 出资 25万人民币;纪天莹 出资 25万人民币;
|