序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 负责人变更 |
杨海燕 [退出]
|
王浩洋 [新增]
|
2 | 2018-04-19 | 负责人变更 |
关景辉 [退出]
|
杨海燕 [新增]
|
3 | 2017-12-08 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项;办理地方财政信用周转使用资金的委托、存贷款业务;办理保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-04-12 | 财务负责人 |
|
马玉兰
|
5 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
胡小林 备案手机:*****
|
6 | 2015-03-27 | 负责人变更 |
陈龙云 [退出]
|
关景辉 [新增]
|