序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-19 | 负责人变更 |
宋琳 [退出]
|
杨亮 [新增]
|
2 | 2017-06-15 | 负责人变更 |
刘会云 [退出]
|
宋琳 [新增]
|
3 | 2016-05-06 | 财务负责人 |
|
王学华
|
4 | 2016-05-06 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项业务;办理信用卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;代理机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人身意外伤害保险、人寿保险(保险兼业代理业务许可证有效期至2013年11月15日);经中国银行业监督管理部门批准的其他业务**
|
办理人民币存款、贷款、结算、票据贴现业务;代理****行金融债券;代理****行、代理兑付政府债券;代理收付款项业务;办理信用卡业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;国际结算;结汇、售汇;资信调查、咨询、见证业务;代理机动车辆保险、家庭财产保险、健康保险、人身意外伤害保险、人寿保险;经中国银行业监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
5 | 2016-05-06 | 负责人变更 |
穆建景 [退出]
|
刘会云 [新增]
|
6 | 2016-05-06 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨福祥 备案手机:*****
|