序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
闫小娟
|
杜菊红
|
2 | 2019-12-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售、食品经营、保健食品销售
|
3 | 2019-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
魏跃新
|
闫小娟
|
4 | 2019-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔红宙 [退出]
|
闫小娟 [新增]
|
5 | 2019-06-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高海晶
|
魏跃新
|
6 | 2016-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
崔红宙
|
高海晶
|
7 | 2015-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-04-30
|
2035-04-30
|
8 | 2014-12-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
崔红宇
|
崔红宙
|
9 | 2014-12-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
郭兵平
|
崔红宇
|