序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建忠 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 李世超 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建忠
|
|
2 |
李世超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-30 | 联络员备案变更 |
无
|
李建忠;
|
2 | 2015-12-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2015-12-31
|
2024-02-16
|
3 | 2015-12-30 | 经营期限 |
2015年12月31日
|
2024年2月16日
|
4 | 2014-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
李小红;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% [退出]李建忠;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
|
李世超;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% [新增]李建忠;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
|
5 | 2014-12-03 | 其他事项备案变更 |
姓名:李小红;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举
|
姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:;姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举;姓名:李世超;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举;
|
6 | 2014-12-03 | 股东名录 |
李小红; [退出]李建忠
|
李世超; [新增]李建忠
|
7 | 2014-12-03 | 其他 |
姓名:李小红;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司
|
姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;姓名:李建忠;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司;姓名:李世超;企业:山西祥和拉森钢板桩有限公司
|
8 | 2013-01-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
长治市祥和拉森钢板桩有限公司
|
山西祥和拉森钢板桩有限公司
|
9 | 2013-01-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
拉森钢板桩及工程机械租赁;金属材料(不含贵稀金属)、建筑材料、五金交电、工程机械(国家限定产品除外)及配件销售;土石方挖掘劳力服务。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持有效许可证经营)***
|
拉森钢板桩及工程机械租赁;土石方挖掘劳力服务。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持有效许可证经营)***;
|
10 | 2011-06-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
{2004-02-16,2010-12-31}
|
{2004-02-16,2015-12-31}
|