序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张伟 | 75.90909% | 835.0万人民币 |
2 | 张原僖 | 15.63636% | 172.0万人民币 |
3 | 冀岳斌 | 3.27273% | 36.0万人民币 |
4 | 鞠英娥 | 2.45455% | 27.0万人民币 |
5 | 董振国 | 1.54545% | 17.0万人民币 |
6 | 武建粮 | 1.18182% | 13.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张伟
|
|
2 |
冀岳斌
|
|
3 |
武建粮
|
|
4 |
张原僖
|
|
5 |
鞠英娥
|
|
6 |
郭奇文
|
|
7 |
董振国
|
|
8 |
闫宪忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
山西天一纳米科技股份有限公司晋中市榆次区分公司
|
张伟 | 2020-01-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-09 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
山西天一纳米材料科技有限公司
|
山西天一纳米科技股份有限公司
|
2 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张原僖鞠英娥冀岳斌张伟董振国武建粮
|
张原僖鞠英娥冀岳斌张伟董振国武建粮郭奇文 [新增]闫宪忠 [新增]
|
3 | 2020-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张伟:75.9091%;张原僖:15.6364%;冀岳斌:3.2727%;鞠英娥:2.4545%;董振国:1.5455%;武建粮:1.1818%;
|
冀岳斌:3.2727%;张伟:75.9091%;张原僖:15.6364%;武建粮:1.1818%;董振国:1.5455%;鞠英娥:2.4545%;
|
4 | 2020-12-09 | 其他事项备案 |
张伟:75.9091%;张原僖:15.6364%;冀岳斌:3.2727%;鞠英娥:2.4545%;董振国:1.5455%;武建粮:1.1818%;
|
冀岳斌:3.2727%;张伟:75.9091%;张原僖:15.6364%;武建粮:1.1818%;董振国:1.5455%;鞠英娥:2.4545%;
|
5 | 2020-12-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张伟
|
张伟
|
6 | 2020-12-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2020-12-09 | 市场主体类型变更 |
|
|
8 | 2020-12-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
9 | 2020-12-08 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2020-06-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张伟:58.1818%;张原僖:15.1818%;赵丽萍:9.6364%; [退出]李又明:4.7273%; [退出]焦榆生:3.3636%; [退出]冀岳斌:3.2727%;鞠英娥:2.4545%;董振国:1.5455%;武建粮:1.1818%;庞晓芳:0.4545%; [退出]
|
武建粮:1.1818%;张伟:75.9091%;张原僖:15.6364%;冀岳斌:3.2727%;董振国:1.5455%;鞠英娥:2.4545%;
|