序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
翟俊卿
|
张伟
|
2 | 2016-07-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-12-04
|
2026-07-05
|
3 | 2016-07-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
赵宪平
|
翟俊卿
|
4 | 2016-04-29 | 联络员备案变更 |
无
|
梁昌福
|
5 | 2016-04-29 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律 行政法规和其他规定批准的业务 经营范围以批准文件所列为准***
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务、经营范围以批准文件所列为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2015-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
曲晓彤
|
赵宪平
|