序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冀守伟 | 21.7% | 217.0万 |
2 | 霍文林 | 19.6% | 196.0万 |
3 | 郑宇龙 | 15% | 150.0万 |
4 | 郑全录 | 15% | 150.0万 |
5 | 李泉 | 14.7% | 147.0万 |
6 | 刘丽萍 | 14% | 140.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
霍文林
|
|
2 |
李泉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:乳粉制固态成型制品(奶干、奶贝、奶球)、生乳制传统奶制品(生乳制奶豆腐、生乳制奶皮子)、酱卤肉制品(肉干类)生产、销售
|
乳粉制固态成型制品(奶干、奶贝、奶球)、生乳制传统奶制品(生乳制奶豆腐、生乳制奶皮子)、固体饮料、酱卤肉制品(肉干类)生产、销售;食品生产、销售;家禽、家畜养殖、销售;生鲜肉加工、销售;农产品加工、销售;房屋租赁;物业管理;货物配送;粮食收购、销售;餐饮服务;进出口贸易。
|
2 | 2018-04-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李泉吴志斌 [退出]冀守伟郑全录霍文林刘丽萍郑宇龙
|
李泉冀守伟郑全录霍文林刘丽萍郑宇龙
|
3 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴志斌(监事), [退出]霍文林(执行董事,经理)
|
李泉(监事), [新增]霍文林(执行董事,经理)
|
4 | 2018-04-19 | 章程备案 |
|
|
5 | 2017-09-12 | 财务负责人变更 |
刘玉娥
|
袁慧娟
|
6 | 2017-05-22 | 自然人股东 |
霍文林冀守伟李泉王娉婷 [退出]吴志斌郑全录郑宇龙
|
霍文林冀守伟李泉刘丽萍 [新增]吴志斌郑全录郑宇龙
|
7 | 2015-12-29 | 财务负责人变更 |
|
刘玉娥
|
8 | 2015-12-29 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:乳粉制固态成型制品(奶干、奶贝、奶球)、生乳制传统奶制品(生乳制奶豆腐、生乳制奶皮子)生产、销售(凭许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:乳粉制固态成型制品(奶干、奶贝、奶球)、生乳制传统奶制品(生乳制奶豆腐、生乳制奶皮子)、酱卤肉制品(肉干类)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2015-06-15 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:食品销售(凭许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:乳粉制固态成型制品(奶干、奶贝、奶球)、生乳制传统奶制品(生乳制奶豆腐、生乳制奶皮子)生产、销售(凭许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
10 | 2015-05-21 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:农副产品的种植与销售。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:食品销售(凭许可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|