序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨建军 | 50% | 250万 |
2 | 杨建维 | 50% | 250万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建军
|
|
2 |
杨建维
|
|
3 |
詹文乐
|
|
4 |
詹文滨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨建军(执行董事),杨建维(监事),詹文滨(经理),詹文乐(监事)
|
杨建军(执行董事),杨建维(监事),詹文滨(经理),詹文乐(监事)
|
2 | 2020-01-19 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-01-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
詹文乐 [退出]杨建军杨建维詹文滨 [退出]
|
杨建军杨建维
|
4 | 2019-10-16 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
乳制品(不含婴幼儿乳粉)、蜜饯、水果制品、糖果制品、果肉饮料的生产与销售;干果分装。(凭许可证经营)
|
乳制品(不含婴幼儿乳粉)、蜜饯、水果制品、糖果制品、果肉饮料的生产与销售;干果分装。散装食品、预包装食品的销售(凭许可证经营)
|
5 | 2018-11-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
乳制品(不含婴幼儿乳粉)、含果仁糖果、果肉饮料的生产及销售;干果分装。(凭许可证经营)
|
乳制品(不含婴幼儿乳粉)、蜜饯、水果制品、糖果制品、果肉饮料的生产与销售;干果分装。(凭许可证经营)
|