序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段建军 | 70% | 350万 |
2 | 马爱林 | 30% | 150万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
段建军
|
|
2 |
马爱林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
呼和浩特市腾达兴建工程机械租赁有限公司和林分公司
|
段建军 | 2017-05-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段妮
|
段建军
|
2 | 2021-02-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马爱林(监事),段妮(经理,执行董事) [退出]
|
马爱林(监事),段建军(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2021-02-19 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-02-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
段妮 [退出]马爱林
|
段建军 [新增]马爱林
|
5 | 2020-04-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马爱林段建军 [退出]
|
段妮 [新增]马爱林
|
6 | 2020-04-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
段建军
|
段妮
|
7 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马爱林(监事),段建军(总经理,执行董事) [退出]
|
马爱林(监事),段妮(经理,执行董事) [新增]
|
8 | 2020-04-01 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-11-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马爱林段建军
|
马爱林段建军
|
10 | 2019-11-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50万元
|
500万元( + 900% )
|