序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古恒东能源集团有限责任公司 | 100% | 4555.327569万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周满珍
|
|
2 |
田有良
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古恒东能源集团煤炭运销有限责任公司准格尔旗分公司
|
周满珍 | 2018-12-07 |
2 |
内蒙古恒东翔裕煤炭运销有限责任公司萨拉齐分公司
|
魏文瑜 | 2011-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
2002-05-31至2022-05-30
|
2002-05-31至长期
|
2 | 2018-02-05 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
内蒙古泰恒煤炭运销有限责任公司
|
内蒙古恒东能源集团煤炭运销有限责任公司
|
3 | 2018-02-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
呼和浩特市新城区海东路和二环东路交汇处曙光培训大厦9层903室
|
内蒙古自治区呼和浩特市新城区北二环路山水宜居门店4号楼110号
|
4 | 2018-02-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵波
|
周满珍
|
5 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田有良(监事),赵波(执行董事,经理) [退出]
|
周满珍(执行董事,经理), [新增]田有良(监事)
|
6 | 2017-12-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
7 | 2017-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张志忠(中华人民共和国居民身份证
|
赵波(中华人民共和国居民身份证,
|
8 | 2017-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志忠(执行董事,经理), [退出]田有良(监事)
|
田有良(监事),赵波(执行董事,经理) [新增]
|
9 | 2015-01-08 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张丽 身
|
10 | 2015-01-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张丽
身 [新增]
|