序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李利春 | 95% | 1900.0万 |
2 | 王景龙 | 5% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王景龙
|
|
2 |
李利春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
3 | 2022-06-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2022-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2020-10-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
6 | 2019-10-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
|
7 | 2018-07-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|