序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒明源华(深圳)投资咨询有限公司 | 99.98% | 9998万人民币 |
2 | 张秀娥 | 0.02% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张成威
|
|
2 |
刘漫钦
|
|
3 |
薛志伟
|
|
4 |
韩豹豹
|
|
5 |
杨永盛
|
|
6 |
樊桢
|
|
7 |
侯翠
|
|
8 |
効朝阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张秀娥2.万, [退出]包头市华正煤炭化验有限公司0.万,明华控股集团有限公司0.万,恒明源华(深圳)投资咨询有限公司9998.万 [退出]
|
张秀娥0.2万, [新增]包头市华正煤炭化验有限公司0.万,明华控股集团有限公司0.万,恒明源华(深圳)投资咨询有限公司999.8万 [新增]
|
2 | 2022-07-26 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-07-26 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10000万元
|
1000万元( - 90% )
|
4 | 2022-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张秀娥(总经理)
|
张成威(董事长兼总经理)
|
5 | 2022-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯翠(监事),樊桢(监事会主席),薛志伟(董事),刘漫钦(董事),张秀娥(董事长,总经理), [退出]韩豹豹(董事),杨永盛(董事),効朝阳(监事)
|
侯翠(监事),樊桢(监事会主席),薛志伟(董事),刘漫钦(董事),张成威(董事长兼总经理), [新增]韩豹豹(董事),杨永盛(董事),効朝阳(监事)
|
6 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊桢(监事会主席),马涛(董事), [退出]薛志伟(董事),刘漫钦(董事),张秀娥(董事长,总经理),胡春霞(监事), [退出]张平宽(董事), [退出]王丽(监事) [退出]
|
侯翠(监事), [新增]樊桢(监事会主席),薛志伟(董事),刘漫钦(董事),张秀娥(总经理,董事长),韩豹豹(董事), [新增]杨永盛(董事), [新增]効朝阳(监事) [新增]
|
7 | 2020-03-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
樊桢(监事会主席),马涛(董事),刘漫钦(董事),张秀娥(董事长,总经理),胡春霞(监事),张平宽(董事),张小明(董事长), [退出]王丽(监事)
|
樊桢(监事会主席),马涛(董事),薛志伟(董事), [新增]刘漫钦(董事),张秀娥(董事长,总经理),胡春霞(监事),张平宽(董事),王丽(监事)
|
8 | 2019-11-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张秀娥包头市华正煤炭化验有限公司明华控股集团有限公司
|
张秀娥包头市华正煤炭化验有限公司明华控股集团有限公司恒明源华(深圳)投资咨询有限公司 [新增]
|
9 | 2019-11-25 | 章程备案 |
|
|
10 | 2019-09-11 | 章程备案 |
|
|