序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝保国 | 75% | 37.5万 |
2 | 王治国 | 10% | 5万 |
3 | 杨美仙 | 10% | 5万 |
4 | 郝海青 | 5% | 2.5万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝保国
|
|
2 |
王治国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭美玲 [退出]郝海青王治国郝保国杨美仙
|
郝海青王治国郝保国杨美仙
|
2 | 2019-02-28 | 章程备案 |
|
|
3 | 2015-10-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
3
|
1
|
4 | 2015-10-16 | 财务负责人 |
|
郝保国
|
5 | 2015-10-16 | 自然人股东 |
郭美玲郝保国郝海青苗四全 [退出]王治国
|
郭美玲郝保国郝海青王治国杨美仙 [新增]
|
6 | 2015-01-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2000-01-18 至 2015-01-18
|
2000-01-18 至 2025-01-18
|
7 | 2015-01-20 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:高岩 身
|
8 | 2015-01-20 | 营业期限 |
2015-01-18
|
2025-01-18
|
9 | 2014-09-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
3
|
10 | 2014-09-17 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古自治区包头市昆区白云路13号(昆区政府写字楼4楼409房间)
|