序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
代鹏伟
|
薛广军
|
2 | 2019-04-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白亮
|
代鹏伟
|
3 | 2018-03-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区包头市包钢厂区(机总门岗内200米处)
|
内蒙古自治区包头市昆都仑区张家营子包钢工业园区(110国道南100米处)
|
4 | 2017-06-21 | 财务负责人变更 |
|
许燕
|