序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古龙达建工(集团)有限公司 | 75.33333% | 1130.0万 |
2 | 郭来根 | 24.13333% | 362.0万 |
3 | 杨三全 | 0.4% | 6.0万 |
4 | 林钢 | 0.13333% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董建军
|
|
2 |
林钢
|
|
3 |
杨三全
|
|
4 |
郭来根
|
|
5 |
薄玉柱
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古龙达(集团)房地产开****有限公司稀土高新区分公司
|
郭来根 | 2018-11-14 |
2 |
内蒙古龙达(集团)房地产开****有限公司土右分公司
|
郭来根 | 2009-11-04 |
3 |
内蒙古龙达(集团)房地产开****有限公司第一分公司
|
仲崇宝 | 2004-09-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
董建军(总经理)
|
董建军(经理)
|
2 | 2021-11-30 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薄玉柱监事董建军总经理郭来根董事林钢董事长杨三全董事
|
薄玉柱监事董建军经理郭来根董事兼总经理林钢董事长杨三全董事
|
4 | 2021-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵明
|
董建军
|
5 | 2021-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵明(执行董事,经理), [退出]杨三全(董事),郭来根(董事),薄玉柱(监事)
|
林钢(董事长), [新增]杨三全(董事),郭来根(董事),董建军(总经理), [新增]薄玉柱(监事)
|
6 | 2020-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****;房地产经营;建筑装潢;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁(不含特种设备)。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不但生产经营)
|
房地产开****;房地产经营;建筑装潢;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁(不含特种设备);二次供水(凭许可证经营)。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不但生产经营)
|
7 | 2018-11-06 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
房地产开****;房地产经营;建筑装潢。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不但生产经营)
|
房地产开****;房地产经营;建筑装潢;房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁(不含特种设备)。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不但生产经营)
|
8 | 2018-06-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-07-08至2018-07-05
|
1998-07-08至2028-07-05
|
9 | 2016-01-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薄玉柱郭来根林钢 [退出]乔志忠 [退出]
|
薄玉柱郭来根杨三全 [新增]赵明 [新增]
|
10 | 2016-01-26 | 财务负责人变更 |
|
尚亮
|