序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北方联合电力有限责任公司 | 100% | 4659万元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建亭
|
|
2 |
边俊强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高永峰(董事长,总经理), [退出]梁静华(董事), [退出]张成舜(董事), [退出]汪积汇(董事), [退出]李东平(董事), [退出]黄斌(监事) [退出]
|
边俊强(监事), [新增]杨建亭(经理,执行董事) [新增]
|
2 | 2020-12-16 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司(1190)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153)
|
3 | 2020-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北方联合电力有限责任公司中国神华能源股份有限公司 [退出]
|
北方联合电力有限责任公司
|
4 | 2020-12-16 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-12-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高永峰
|
杨建亭
|
6 | 2020-09-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2000-08-30至2020-08-30
|
2000-08-30至长期
|
7 | 2020-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
铁木尔
|
高永峰
|
8 | 2020-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
平恒(董事), [退出]吴占亮(副董事长), [退出]岳义春(监事), [退出]铁木尔(执行董事,经理), [退出]岳培仁(董事), [退出]许惠和(副董事长), [退出]杨丽华(监事), [退出]王洪奎(经理,董事) [退出]
|
高永峰(董事长,总经理), [新增]梁静华(董事), [新增]张成舜(董事), [新增]汪积汇(董事), [新增]李东平(董事), [新增]黄斌(监事) [新增]
|
9 | 2018-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
平恒(董事),吴占亮(副董事长),岳义春(监事),铁木尔(执行董事,经理),岳培仁(董事),许惠和(副董事长),杨丽华(监事),王洪奎(经理,董事)
|
平恒(董事),吴占亮(副董事长),岳义春(监事),铁木尔(经理,执行董事),岳培仁(董事),许惠和(副董事长),杨丽华(监事),王洪奎(董事,经理)
|
10 | 2014-10-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:许冰 身
|