序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 焦成 | 90% | 203.4万 |
2 | 孙海洋 | 10% | 22.6万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙海洋
|
|
2 |
焦成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
康建祥 [退出]康海峰 [退出]
|
孙海洋 [新增]焦成 [新增]
|
2 | 2020-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
康建祥
|
孙海洋
|
3 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康建祥(执行董事,经理), [退出]康海峰(监事) [退出]
|
孙海洋(执行董事,经理), [新增]焦成(监事) [新增]
|
4 | 2020-11-03 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康建祥(执行董事,经理),宋婷婷(监事) [退出]
|
康建祥(执行董事,经理),康海峰(监事) [新增]
|
6 | 2019-08-20 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-08-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李云鹏 [退出]宋婷婷 [退出]
|
康建祥 [新增]康海峰 [新增]
|
8 | 2019-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李云鹏
|
康建祥
|
9 | 2019-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李云鹏(执行董事,经理), [退出]宋婷婷(监事)
|
康建祥(执行董事,经理), [新增]宋婷婷(监事)
|
10 | 2018-12-05 | 章程备案 |
|
|