序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高雁峰 | 80% | 800.0万 |
2 | 高寒 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高雁峰
|
|
2 |
高寒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高寒(执行董事)
|
高雁峰(执行董事)
|
2 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高寒 经理,执行董事高雁峰 监事
|
高寒 监事高雁峰 经理,执行董事
|
3 | 2015-10-20 | 财务负责人变更 |
|
李珊珊
|
4 | 2015-10-20 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:豆制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:豆制品加工销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
5 | 2015-10-20 | 企业名称 |
赤峰原野工贸有限公司
|
赤峰原野食品有限公司
|
6 | 2015-05-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-06-03 至 2015-06-02
|
2014-06-03 至 2044-06-02
|
7 | 2015-05-15 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:筹建(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:豆制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
8 | 2015-05-15 | 营业期限 |
2015-06-02
|
2044-06-02
|