序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 山东东岳化工有限公司 | 51% | 7650万 |
2 | 赤峰众兴信息科技有限公司 | 49% | 7350万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于昌国
|
|
2 |
王炜星
|
|
3 |
王强
|
|
4 |
王维东
|
|
5 |
彭思远
|
|
6 |
张挺
|
|
7 |
王凤云
|
|
8 |
赵立娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区
|
内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗锦山工业园区(生产场所地址:赤峰高新技术产业开****区东山工业园)
|
2 | 2021-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵伟(董事), [退出]王炜星(副董事长),赵立娟(监事),王维东(董事),于昌国(董事长,总经理),张峰(监事), [退出]王强(董事),张挺(监事会主席)
|
王炜星(副董事长),赵立娟(监事),彭思远(董事), [新增]王维东(董事),于昌国(总经理,董事长),王强(董事),张挺(监事会主席),王凤云(监事) [新增]
|
3 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵伟(董事),王炜星(董事,总经理),赵立娟(监事),王维东(董事),于昌国(董事长),张峰(监事),张挺(监事会主席),李玉文(董事) [退出]
|
赵伟(董事),王炜星(副董事长),赵立娟(监事),王维东(董事),于昌国(董事长,总经理),张峰(监事),王强(董事), [新增]张挺(监事会主席)
|
4 | 2019-05-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山东东岳化工有限公司赤峰众兴信息科技有限公司
|
山东东岳化工有限公司赤峰众兴信息科技有限公司
|
5 | 2019-05-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
7000万元
|
15000万元( + 114.28571% )
|
6 | 2019-05-09 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-04-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
化工产品生产销售(凭生产许可证并在有效期内经营);萤石矿产品销售
|
化工产品生产销售(凭生产许可证并在有效期内经营);萤石矿产品销售。
|
8 | 2019-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈宝华
|
于昌国
|
9 | 2019-01-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕刚(董事), [退出]陈宝华(经理), [退出]李晓杰(监事), [退出]张占森(副董事长), [退出]沈向军(监事), [退出]王维东(董事),于昌国(董事长),张挺(监事),李玉文(董事)
|
赵伟(董事), [新增]王炜星(董事,总经理), [新增]赵立娟(监事), [新增]王维东(董事),于昌国(董事长),张峰(监事), [新增]张挺(监事会主席),李玉文(董事)
|
10 | 2019-01-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赤峰金峰铜业有限公司 [退出]山东东岳化工有限公司
|
山东东岳化工有限公司赤峰众兴信息科技有限公司 [新增]
|