序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪雍然 | 80% | 800.0万 |
2 | 褚萍萍 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪雍然
|
|
2 |
贺立民
|
|
3 |
高树志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-06-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-05-12 至 2015-05-11
|
2011-05-12 至 2016-05-11
|
2 | 2015-06-10 | 营业期限 |
2015-05-11
|
2016-05-11
|
3 | 2014-10-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:孙佳庭
|
4 | 2014-10-13 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:孙佳庭 [新增]
|
5 | 2014-05-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
2
|
6 | 2014-05-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-05-12 至 2014-05-11
|
2011-05-12 至 2015-05-11
|
7 | 2014-05-09 | 住所/经营场所 |
|
内蒙古自治区通辽市库伦旗库伦镇南山(30米大道南)
|
8 | 2014-05-09 | 营业期限 |
2014-05-11
|
2015-05-11
|