序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姜树岭 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜长龙
|
|
2 |
于凤琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜树岭
|
姜长龙
|
2 | 2016-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜树岭,于凤琴
|
姜长龙,于凤琴
|
3 | 2016-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜树岭 [退出]于凤琴
|
姜长龙 [新增]于凤琴
|
4 | 2016-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜树岭
|
姜长龙
|
5 | 2016-04-22 | 法定代表人 |
姜树岭
|
姜长龙
|
6 | 2016-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜树岭,于凤琴
|
姜长龙,于凤琴
|
7 | 2016-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
姜树岭
|
姜长龙
|
8 | 2014-11-04 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:姜树岭
|
9 | 2014-11-04 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:姜树岭 [新增]
|
10 | 2014-11-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:姜树岭
|