序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王铁成(监事会主席),张昕旭(董事),东彦宝(董事),刘旭斌(董事),刘海波*(董事长),许勇(董事兼总经理),张吉(监事),刘海龙(董事),邢继广(监事),刘军(经理,董事)
|
王铁成(监事会主席),张昕旭(董事),王志全(董事),曹辉(监事),东彦宝(董事),刘海波*(董事长),许勇(董事兼总经理),刘文举(董事),崔文辉(监事),刘海龙(董事),刘军(副总经理)
|
2 | 2021-12-30 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2021-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
31855.3828万元
|
55434.3863万元
|
4 | 2021-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司25544.0508万,内蒙古通晟贸易有限责任公司2391.332万,中电投蒙东能源集团有限责任公司3920.万
|
内蒙古通科实业集团有限公司1000.万,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司48123.0543万,内蒙古通晟贸易有限责任公司2391.332万,中电投蒙东能源集团有限责任公司3920.万
|
5 | 2020-12-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2020-12-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,内蒙古通晟贸易有限责任公司,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
|
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,内蒙古通晟贸易有限责任公司,中电投蒙东能源集团有限责任公司
|
7 | 2020-11-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李相军(董事长)
|
刘海波(董事长)
|
8 | 2020-11-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
东彦宝 董事;刘海龙 董事;张昕旭 董事;刘军 董事,经理;李相军 经理,执行董事;刘旭斌 董事;刘志国 监事会主席;邢继广 监事;张吉 监事;闫亦**** 董事
|
东彦宝 董事;刘海龙 董事;张昕旭 董事;刘海波* 董事长;许勇 董事兼总经理;刘军 董事,经理;王铁成 监事会主席;刘旭斌 董事;邢继广 监事;张吉 监事
|
9 | 2018-02-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
通辽市霍煤集团控股有限责任公司,内蒙古通晟贸易有限责任公司,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
|
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司,内蒙古通晟贸易有限责任公司,中电投霍林河煤电集团铝业股份有限公司
|
10 | 2018-02-05 | 章程备案 |
-
|
-
|