序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李树志
|
王超
|
2 | 2018-11-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘彦彬
|
李树志
|
3 | 2018-11-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:接待住宿、主食、热菜、凉菜(在许可有效期内经营) 一般经营项目:无
|
接待住宿、主食、热菜、凉菜;房屋租赁。
|
4 | 2017-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
浦立志(监事) [退出]
|
刘彦彬(负责人) [新增]
|
5 | 2017-11-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘彦彬(负责人)
|
6 | 2017-11-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王振华
|
刘彦彬
|
7 | 2014-12-16 | 联络员备案 |
姓名:穆永霞 身
|
姓名:穆永霞
|
8 | 2014-12-16 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:穆永霞
|
9 | 2014-12-16 | 主管部门(出资人) |
姓名: 身份证
|
姓名:穆永霞 [新增]
|