序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 永利 | 80% | 800万 |
2 | 邢树晨 | 20% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
永利
|
|
2 |
邢树晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区通辽市科尔沁区团结路南段(振兴商业综合楼)
|
内蒙古自治区通辽市科尔沁区东郊办事处康丰锦绣家园(秀水坊)2#楼1层101室
|
2 | 2018-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭亮亮
|
永利
|
3 | 2018-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邢树晨(监事),郭亮亮(经理,执行董事) [退出]
|
邢树晨(监事),永利(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2018-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邢树晨郭亮亮 [退出]
|
邢树晨永利 [新增]
|
5 | 2018-08-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2016-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭亮亮王勇 [退出]
|
郭亮亮邢树晨 [新增]
|
7 | 2016-06-29 | 财务负责人变更 |
|
郭亮亮
|
8 | 2016-06-29 | 自然人股东 |
刘广琳 [退出]宋立坤 [退出]王勇 [退出]
|
郭亮亮 [新增]邢树晨 [新增]
|
9 | 2016-06-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘广琳 [退出]王勇
|
郭亮亮 [新增]王勇
|
10 | 2016-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘广琳
|
郭亮亮
|