序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高军 | 80% | 8.0万 |
2 | 许慧芬 | 20% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高军
|
|
2 |
许慧芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张霞 身
|
2 | 2014-12-03 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:张霞
身 [新增]
|
3 | 2013-06-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
4 | 2013-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高军
|
高军许慧芬 [新增]
|
5 | 2011-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
达拉特旗树林召镇西园路西,文苑新村24#商住楼北底商
|
达拉特旗树林召镇金鹏路西、新城北街北、佳苑小区定写字楼306室
|
6 | 2010-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯德清
|
高军
|
7 | 2010-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯德清(执行董事兼经理 [退出]2008-07-09)乌仁巴拉(监事 [退出]2008-07-09)
|
高军(执行董事兼经理 [新增]2010-10-25)许慧芬(监事 [新增]2010-10-25)
|