序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古恒元投资有限责任公司 | 30.95111% | 4465万 |
2 | 陶玉彪 | 17.85091% | 2575.1677万 |
3 | 王雅萍 | 8.28367% | 1195万 |
4 | 温茂莲 | 6.51602% | 940万 |
5 | 尚文智 | 6.4467% | 930万 |
6 | 刘振华 | 6.23875% | 900万 |
7 | 闫海明 | 5.75351% | 830万 |
8 | 王改英 | 5.53457% | 798.4157万 |
9 | 杨军 | 2.80744% | 405万 |
10 | 杨光荣 | 2.07958% | 300万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
17000万元
|
14425.976225万元( - 15.14132% )
|
2 | 2021-04-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王秉璋
|
王秉璋
|
3 | 2021-04-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:股权投资管理
|
股权投资管理;煤炭洗选与运销。
|
4 | 2021-04-22 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-04-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2011-11-10至长期
|
2011-11-10至2025-11-09
|
6 | 2021-04-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐根元 [退出]吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍闫海明付敏 [退出]高秉文张雨田张志军杨光荣杨军宋春霞 [退出]武强 [退出]杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司李智祥 [退出]
|
吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍闫海明高秉文张雨田张志军杨光荣杨军杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司
|
7 | 2018-11-09 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐根元吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍李智祥闫海明付敏高秉文张雨田曹宇 [退出]张志军杨光荣杨军宋春霞武强莫德格 [退出]杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司
|
徐根元吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍闫海明付敏高秉文张雨田张志军杨光荣杨军宋春霞武强杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司李智祥
|
9 | 2018-11-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
徐根元吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍李智祥 [退出]闫海明付敏高秉文张雨田曹宇 [退出]张志军杨光荣杨军宋春霞武强莫德格杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司
|
徐根元吴宝山张登杰尚文智陶玉彪王改英王怀荣蒋海龙贾培智李桃花王雅萍闫海明付敏高秉文张雨田张志军杨光荣杨军宋春霞武强莫德格杭云峰刘振华温茂莲内蒙古恒元投资有限责任公司
|
10 | 2018-11-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王秉璋
|