序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨晓钢 | 70% | 700.0万 |
2 | 刘利军 | 30% | 300.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨晓钢
|
|
2 |
段瑞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈平 出资 700 万; [退出]刘利军 出资 300 万
|
刘利军 出资 300 万;杨晓钢 出资 700 万 [新增]
|
2 | 2021-11-04 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
3 | 2021-11-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘利军(执行董事)
|
杨晓钢(执行董事兼总经理)
|
4 | 2021-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段瑞 监事刘利军 经理,执行董事 [退出]
|
段瑞监事杨晓钢 [新增]执行董事兼总经理
|
5 | 2021-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段瑞(监事),陈平(经理,执行董事) [退出]
|
刘利军(执行董事,经理), [新增]段瑞(监事)
|
6 | 2021-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈平
|
刘利军
|
7 | 2021-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段瑞(监事),陈平(经理,执行董事)
|
段瑞(监事),陈平(经理,执行董事)
|
8 | 2021-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
陈平1000万 [退出]
|
陈平700万 [新增]刘利军300万 [新增]
|
9 | 2021-06-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
10 | 2021-06-29 | 章程备案 |
|
|