序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 51% | 92565万 |
2 | 三峡资本控股有限责任公司 | 49% | 88935万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨定华
|
|
2 |
汤维贵
|
|
3 |
胡晗
|
|
4 |
马亮
|
|
5 |
李鹏
|
|
6 |
翟羽洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡晗 董事李鹏 监事马亮 监事会主席苗永宝 监事 [退出]汤维贵 董事周渊 董事长,总经理 [退出]
|
翟羽洁 监事 [新增]胡晗 董事李鹏 监事马亮 监事会主席汤维贵 董事杨定华 董事长,总经理 [新增]
|
2 | 2022-08-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周渊(董事长)
|
杨定华(总经理)
|
3 | 2022-06-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
三峡资本控股有限责任公司34300.万, [退出]中国三峡新能源(集团)股份有限公司35700.万 [退出]
|
三峡资本控股有限责任公司143403.4万, [新增]中国三峡新能源(集团)股份有限公司149256.6万 [新增]
|
4 | 2022-06-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
251500万元
|
292660万元( + 16.36581% )
|
5 | 2022-06-29 | 章程备案 |
|
|
6 | 2022-05-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
181500万元
|
251500万元( + 38.56749% )
|
7 | 2022-05-20 | 章程备案 |
|
|
8 | 2022-05-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
三峡资本控股有限责任公司88935.万, [退出]中国三峡新能源(集团)股份有限公司92565.万 [退出]
|
三峡资本控股有限责任公司34300.万, [新增]中国三峡新能源(集团)股份有限公司35700.万 [新增]
|
9 | 2022-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏(监事),马亮(监事会主席),汤建军(董事长,总经理), [退出]苗永宝(监事),汤维贵(董事),胡晗(董事)
|
周渊(董事长,总经理), [新增]李鹏(监事),马亮(监事会主席),苗永宝(监事),汤维贵(董事),胡晗(董事)
|
10 | 2022-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤建军
|
周渊
|